Responsable d’équipe : Madalina DEACONU
Membres Permanents
- Madalina DEACONU, Responsable d’équipe, Inria, Chargée de Recherche, HdR
- Antoine LEJAY, Responsable permanent, Inria, Directeur de Recherche, HdR
- Pascal MOYAL, Université de Lorraine, Professeur, HdR
- Sara MAZZONETTO, Université de Lorraine, Maître de Conférence
- Radu STOICA, Université de Lorraine, Professeur, HdR
En délégation Inria
- Catherine ROTH, Université de Haute-Alsace, MCF
Doctorants
- Julia BUDZINSKI, Centre Inria de l’Université de Lorraine
- Valentin-Ioan CONSTANTINESCU, IMAR Bucarest
- Nathan GILLOT, Université de Lorraine
Post-doctorant
- Pierre MERCURIALI, Inria
Collaborateur extérieur
- Lionel LENOTRE, Université de Haute-Alsace, Maître de Conférence
Stagiaires
- Louis BERTIN (du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024)
Visiteurs
——————————————————-
Anciens Membres
Anciens Doctorants
- Alexis ANAGNOSTAKIS (soutenance octobre 2022)
- Jocelyn BEGEOT, Université de Lorraine (soutenance décembre 2023)
- Nicolas DANTE
- Thomas MASANET, ENS Paris Saclay
- Christophe REYPE, Université de Lorraine (soutenance décembre 2023)
- Laurent LESAGE, Université de Lorraine et Université de Luxembourg (soutenance avril 2022)
- Zhanhao LIU (soutenance juin 2021)
Anciens Stagiaires
- Victor HOFFMANN ( du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023)
- Paul PIERRAT (du 15 avril 2023 au 30 septembre 2023)
- Saad JAMIRI (du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023)
- Romain GOUT (du 23 mai 2022 au 30 septembre 2022)
- Audrey HUMBERT (du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022)
- Nathan GILLOT (du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022)
- Kouadio Jean-Armel BRA (du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022)
- Maxime CHARVET (du 5 mai 2022 au 30 septembre 2022)
- Gaetano AGAZZOTTI (du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022)
- Rémy BANEL (du 26 avril 2021 au 30 septembre 2021)
- Léo GAILLARD (du 19 avril 2021 au 30 septembre 2021)
- Hajar HANAFI (du 1er juillet 2021 au 31 août 2021)
- Amine LANDA (du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021)
- Théodor LEMERLE (du 21 avril 2021 au 30 septembre 2021)
- Pierre-Alexandre SIMON (du 15 février 2021 au 31 juillet 2021)
- Nassim TANAJE (du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021)