Chef d’équipe
Chercheurs permanents
Doctorants
- GENEVEY-METAT, Christophe
- NOUREDDINE, Lamine
- PHUC PHAM, Duy
- PUODZIUS, Cassius
Post-doctorants
- MARQUER, Yoann
- MASTIO, Matthieu
- RICHMOND, Tania
Ingénieurs
- KISS, Nicolas
- LASHERMES, Ronan
- LEBON, Bruno
Membres associés
- POISEAU, Eric (Inria – SED)
- LASHERMES, Ronan (Inria – SED)
- SANCHEZ, Alexandre (Inria – SED)
- LARSEN, Kim. G. (international chair)
Stagiaires
- CHERIERE, Agathe
- MLAČIĆ, Vinko
- VOLANT-VETTU, Clément
Anciens membres de l’équipe
- AMEUR, Yulliwas [03/2019-09/2019]
- BARANOV, Eduard [05/2018-02/2019]
- BEAULATON, Delphine¹ [10/2015-12/2019]
- BEN SAÏD, Najah [01/2017-01/2019]
- BIONDI, Fabrizio [01/2016-12/2018]
- BUKASA, Sebanjila Kevin² [01/2016-04/2018]
- BURDGES, Jeffrey [01/2016-02/2018]
- CHADLI, Mounir¹ [-11/2018]
- CLAUDEPIERRE, Ludovic² [10/2017-04/2018]
- CRISTESCU, Ioana-Domnina [02/2018-07/2019]
- DECOURBE, Olivier [10/2016-09/2019]
- DOLD, Florian [11/2015-10/2018]
- GIVEN-WILSON, Thomas [01/2016-01/2019]
- GONZALVEZ, Alexandre [04/2016 – 11/2019]
- JAFRI, Nisrine¹ [01/2016-02/2019]
- LANET, Jean-Louis² [-04/2018]
- LEGAY, Axel [-11/2018]
- LEGUERNIC, Colas [01/2016-12/2018]
- MINH, Céline [05/2018 – 04/2020]
- MOREAU, Martin [05/2017-05/2018]
- MORIN, Laurent [06/2016-09/2018]
- MOUSSAILEB, Ruta² [10/2017-04/2018]
- NINET, Tristan¹ [12/2016 – 11/2019]
- OUAIRY, Léopold² [10/2017-04/2018]
- PALISSE, Aurélien² [01/2016-04/2018]
- PHILIPPE, Pierrick [05/2019-08/2019]
- QUILBEUF, Jean [12/2016-08/2018]
- ROYON CHALENDARD, Julien [05/2019-08/2019]
- SEBASTIO, Stefano [02/2018-01/2020]
- TACHEAU, Emmanuel [09/2017-10/2018]
- TRAONOUEZ, Louis-Marie [01/2016-07/2018]
Warning!
¹ Soutenance de thèse
² Parti·e dans l’équipe CIDRE